XEM GIỜ


Thời gian là vàng

RẤT VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

VÀO THI VIOLYMPIC

tgt

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Anh_toan.flv Gia_dinh.flv Boc_lua.flv Mong_manh_2.flv Mong_manh_1.flv Tam_ca_1.flv Rang_khoe_4.flv Rang_khoe_3.flv Ham_rang_khoe_2.flv Ham_rang_khoe_1.flv QN_1762013.flv Du_lich_246.flv Sum_hop_236.flv Giong.flv TUANCHAU176.flv Bai_chay.flv QN_176.flv BMT_066.flv Movie_quynh.flv Van_nghe_24520131.flv

    Sắp xếp dữ liệu

    Cà phê Buôn Mê

    Hoa hồng

    Hoa lan

    Hồ Gươm

    Thiếu nữ chơi đàn

    website Thành viên

    BÁO MỚI

    TRUYỆN CƯỜI

    Ý ĐẸP LỜI HAY

    LỊCH

    Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Xuân Toạn - EaKar- Đăk Lăk !

    Chúc quý khách luôn vui - khoẻ - trẻ - đẹp - thành công trong cuộc sống! Rất mong được giao lưu và học hỏi cùng tất cả các bạn gần xa, đặc biệt là các bạn đồng nghiệp, các quý phụ huynh và các em học sinh- sinh viên . Xin chân thành cám ơn các bạn gần xa đã ghé thăm và tặng quà.

    Đề thi và đáp án Violympic- (v16-18)Lớp 4 - 2009-2010

    Nguồn:
    Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
    Ngày gửi: 20h:17' 24-04-2011
    Dung lượng: 40.5 KB
    Số lượt tải: 732
    Số lượt thích: 0 người

    ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
    LỚP 4 - NĂM HỌC 2009-2010
    (VÒNG 16 – VÒNG 18 )
    VÒNG 16
    BÀI 1 : Điền số thích hợp :

    - 512 x 86 – 512 x 76 = ……………(5120) ; 11 x 946 – 946 = ………..….(9460)
    – 85 x 58 – 47 x 85 = ………………(935) ; 12 x 87 – 87 = ……………...(957)
    – 69 x 72 – 58 x 72 = ………………(792) ; 12 x 94 – 94 = ………………(1034)
    – 648 x 134 – 648 x 34 = ………….(64800) ; 354 x 29 + 354 x 71 = ………(35400)
    - 478 x 136 – 478 x 36 = …………(47800) ; 68 x 23 – 68 x 12 = …………(748)
    - 8 x 59 x 125 = ………………..(59000) ; 5 x 376 x 20 = ……………….(37600)
    - 8 x 93 x 125 = ………………..(93000) ; 4 x 135 x 25 = ……………….(13500)
    - 125 x 67 – 125 x 57 = …………(1250) ; 579 x 72 + 579 x 28 = ……………(57900)
    - 356 x 49 – 356 x 39 = ……………(3560) ; 248 x 86 + 248 x 14 = ……………(37600)
    Bài 2 : Vượt chướng ngại vật : (ô-tô)

    - Tổng 2 số bằng 2008 và giữa chúng có 17 số tự nhiên khác. Số bé là : ……; số lớn là :……. (995 ; 1013)
    - Tổng 2 số bằng 2009 và giữa chúng có 10 số chẵn . Số bé là : ……; số lớn là :……. (994 ; 1015)
    - Tổng 2 số bằng 2009 và giữa chúng có 20 số chẵn. Số bé là : ……; số lớn là :……. (984 ; 1025)
    - Tổng 2 số chẵn bằng 2008 và giữa chúng có 5 số chẵn khác. Số bé là : ……; số lớn là :……. (998 ; 1010)
    - Tổng 2 số bằng 2009 và giữa chúng có 50 số tự nhiên khác. Số bé là : ……; số lớn là :……. (979 ; 1030)
    - Tổng 2 số chẵn bằng 2010 và giữa chúng có 10 số chẵn khác. Số bé là : ……; số lớn là :……. (994 ; 1016)
    - Tổng 2 số lẻ bằng 2008 và giữa chúng có 10 số lẻ khác. Số bé là : ……; số lớn là :……. (993 ; 1015)
    - Tổng 2 số tự nhiên bằng 2011 và giữa chúng có 10 số lẻ. Số bé là : ……; số lớn là :……. (995 ; 1016)
    - Tổng 2 số tự nhiên bằng 2011 và giữa chúng có 20 số lẻ. Số bé là : ……; số lớn là :……. (985 ; 1026)
    - Tổng 2 số lẻ bằng 2010 và giữa chúng có 15 số lẻ khác. Số bé là : ……; số lớn là :……. (989 ; 1021)
    - Tổng 2 số bằng 950 . Nếu viết thêm chữ số 8 vào trước số bé thì được số lớn. Số bé là : ……; số lớn là :……. (75 ; 875)
    - Tổng 2 số bằng 8114 . Nếu viết thêm chữ số 7 vào trước số bé thì được số lớn. Số bé là : ……; số lớn là :……. (557 ; 7557)
    - Tổng 2 số bằng 9272 . Nếu viết thêm chữ số 9 vào trước số bé thì được số lớn. Số bé là : ……; số lớn là :……. (136 ; 9136)
    - Tổng 2 số bằng 5302 . Nếu viết thêm chữ số 5 vào trước số bé thì được số lớn. Số bé là : ……; số lớn là :……. (151 ; 5151)
    - Tổng 2 số bằng 4642 . Nếu viết xoá chữ số 4 ở hàng cao nhất của số lớn thì được số bé. Số lớn là : ……; số bé là :……. (4321 ; 321)
    - Tổng 2 số bằng 5134 . Nếu viết xoá chữ số 4 ở hàng cao nhất của số lớn thì được số bé. Số lớn là : ……; số bé là :……. (4567 ; 567)
    - Tổng 2 số bằng 4158 . Nếu viết xoá chữ số 3 ở hàng cao nhất của số lớn thì được số bé. Số lớn là : ……; số bé là :……. (3579 ; 579)
    - Tổng 2 số bằng 2936 . Nếu viết xoá chữ số 2 ở hàng cao nhất của số lớn thì được số bé. Số lớn là : ……; số bé là :……. (2468 ; 468)
    - Hình vuông có chu vi bằng 72 dm thì diện tích hình vuông là : ………….. dm (324)
    - Hình vuông có chu vi bằng 84 dm thì diện tích hình vuông là : ………….. dm (441)
    - Hình vuông có cạnh bằng 16 dm thì diện tích hình vuông là : ………….. dm (256)
    - Hình vuông có diện tích bằng 324 dm thì cạnh hình vuông là : ………dm (18)
    - Hình vuông có diện tích bằng 441 dm thì cạnh hình vuông là
     
     
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

    print

    ĐIỂM THI

    BẢNG ĐIỂM THI LỚP 5D - Năm học 2009- 2010 ( Lưu trong thư mục Bài giảng )

    DANH NGÔN

    BẢN ĐỒ


    View Larger Map Nhấn chuột vào bản đồ để phóng to, thu nhỏ, chuyển sang vùng khác